SOMERSET CRICKET MUSEUM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the history and development of cricket by establishing and operating a museum for the permanent exhibition and presentation of education and/or historic value and particularly in regard to the Somerset County Cricket Club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Charles Hildreth | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Michael John Unwin | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Dr Peter January | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Nigel David Power | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Alain David John Lockyer | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Anthony Alan Gibson | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
Michael John Tarr | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
RICHARD JOHN WALSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOSEPH WOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIR PETER GORON WALLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.36k | £4.56k | £4.48k | £10.13k | £11.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.16k | £10.77k | £11.57k | £9.32k | £13.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ionawr 2022 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22ND FEBRUARY 1985 as amended on 27 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF CRICKET BY ESTABLISHING A MUSEUM FOR THE PERMANENT EXHIBITION AND PRESERVATION OF ITEMS OF EDUCATIONAL AND/OR HISTORIC VALUE AND PARTICULARLY IN REGARD TO THE SOMERSET COUNTY CRICKET CLUB. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF SCHOOLS, UNIVERSITIES AND COLLEGES OF FURTHER EDUCATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF COACHING IN CRICKET FOR SUCH PUPILS THEREBY TO ASSIST INENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PUPILS AS WELL AS TO THE DEVELOPEMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 PRIORY AVENUE
TAUNTON
SOMERSET
TA1 1XX
- Ffôn:
- 01823275893
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window