Hanes ariannol ST THOMAS MORE SCHOOL LETCHWORTH PARENTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 291593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.78k £3.90k £7.89k £11.44k £9.12k
Cyfanswm gwariant £7.01k £5.48k £3.84k £11.10k £4.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A