CATHOLIC ASSOCIATION FOR RACIAL JUSTICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO WORK WITHIN THE CATHOLIC CHURCH AND THE COMMUNITY AT LARGE TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND THE PROMOTION OF EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE AND CONSONANT WITH THE CATHOLIC FAITH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158338 CATHOLIC ASSOCIATION FOR RACIAL JUSTICE
- 02 Mai 1985: Cofrestrwyd
- 10 Tachwedd 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- CARJ (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.87k | £142.95k | £133.93k | £176.14k | £252.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.79k | £143.46k | £103.98k | £88.04k | £138.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 20 Mehefin 2014 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 20 Mehefin 2014 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 23 Rhagfyr 2013 | 326 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 23 Rhagfyr 2013 | 326 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 31 Ionawr 2013 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 31 Ionawr 2013 | 366 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH MARCH 1985
Gwrthrychau elusennol
TO WORK WITHIN THE CATHOLIC CHURCH AND THE COMMUNITY AT LARGE TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND THE PROMOTION OF EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE AND CONSONANT WITH THE CATHOLIC FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window