Dogfen lywodraethu CARE IN HAYWARDS HEATH CUCKFIELD AND LINDFIELD
Rhif yr elusen: 291646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/03/1985 AS AMENDED ON 07/10/1994 AS AMENDED ON 28/03/2008 AS AMENDED ON 30/03/2012 AS AMENDED ON 25/03/2013
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY CARING WORK AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE PEOPLE IN NEED THEREOF (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.