ymddiriedolwyr CARE IN HAYWARDS HEATH CUCKFIELD AND LINDFIELD
Rhif yr elusen: 291646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Charles Bines | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||
Alice Miranda Grainger | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Valerie Colville | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Karen Elaine Bulgin | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Vivien Piper | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Debra Tracey Schlup | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
CLIVE SMITH | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
||||
David Leonard Candy | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.