GLOUCESTERSHIRE PROBATION OFFICERS' SAMARITAN TRUST

Rhif yr elusen: 291678
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes payments of Grants to individuals

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2014

Cyfanswm incwm: £5,142
Cyfanswm gwariant: £1,459

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1056672 THE NELSON TRUST
  • 07 Mai 1985: Cofrestrwyd
  • 30 Hydref 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE PROBATION SAMARITAN FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014
Cyfanswm Incwm Gros £554 £4.16k £765 £864 £5.14k
Cyfanswm gwariant £1.73k £1.44k £927 £1.13k £1.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2014 12 Rhagfyr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2013 17 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2012 14 Chwefror 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2012 Not Required