1ST COPTHORNE SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 291680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides the organisation and financial support to Scouters, in order that they may provide Scouting activities for the youth of Copthorne Village and surrounding area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £60,239
Cyfanswm gwariant: £52,343

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 281554 REDEHALL PREPARATORY SCHOOL FOUNDATION LIMITED
  • 29 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK HAMMOND Cadeirydd
Dim ar gofnod
Miles Price Ymddiriedolwr 12 July 2024
Dim ar gofnod
Anne Hammond Ymddiriedolwr 12 July 2024
Dim ar gofnod
Mario Paolino Monella Ymddiriedolwr 12 July 2024
Dim ar gofnod
Owen Cheesmur Ymddiriedolwr 21 May 2016
Dim ar gofnod
JOHN DAWSON Ymddiriedolwr 20 September 2011
Dim ar gofnod
GWYN RONALD CHEESMUR Ymddiriedolwr
DELMAR MORGAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.44k £33.98k £62.10k £68.51k £60.24k
Cyfanswm gwariant £46.62k £16.97k £45.20k £75.74k £52.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.67k £13.33k £10.79k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Erica Way
Copthorne
CRAWLEY
RH10 3XG
Ffôn:
07740098844