ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 291693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip James Earl | Cadeirydd | 11 September 2021 |
|
|
||||
Martin Richards | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Hindle | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Marcus John Goodwin | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Alexander James Warren Wynne | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|||||
Katharine Mary Murkett | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Wendy Louise Tatham | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
George Ryall | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Kirsten Michaela Phipps Get | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
SARAH LOUISE JOYNER | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
JOHN CLIVE CECIL MAY OBE DL | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.