Dogfen lywodraethu DEVELOPMENT EDUCATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 291696
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 JULY 1983 AS AMENDED 8 JUNE 1993, 22 NOVEMBER 2007, 27 NOVEMBER 2008, 4 NOVEMBER 2009 AND 2 NOVEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION IN A GLOBAL CONTEXT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.