PROTEUS THEATRE COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Proteus Theatre Company has a history of creating high quality work, producing a programme of touring shows, projects, workshops including participatory opportunities for the wider community. Making work for and with diverse communities, from rural villages to socially excluded young people, creating amazing experiences, advancing education and enriching lives through the performing arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £168,940 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mai 1985: Cofrestrwyd
- PROTEUS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Andrew Penfold | Cadeirydd |
|
|
|||||
Terri Elizabeth Reid | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Natalie Sweet | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Mary Edith Caffrey | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.84k | £317.53k | £286.20k | £300.65k | £355.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.14k | £199.20k | £397.80k | £349.27k | £341.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.79k | £151.35k | £79.79k | £79.79k | £168.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ebrill 2025 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ebrill 2025 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ebrill 2024 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ebrill 2024 | 90 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/07/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE ALL MEMBERS OF SOCIETY TO EXPERIENCE HIGH QUALITY PERFORMANCE ART AND TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND UNDERSTANDING THROUGH PERFORMANCE OPPORTUNITIES, PARTICULARLY FOR THOSE WHO ARE MOST DISADVANTAGED, THROUGH PROFESSIONAL PERFORMANCE WORK AND PARTICIPATORY PROJECTS ENCOMPASSING ART FORMS AS DIVERSE AS, BUT NOT EXCLUSIVE TO, FILM, CIRCUS, MUSIC, LITERATURE, PHOTOGRAPHY AND NEW MEDIA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PROTEUS CREATION SPACE
COUNCIL ROAD
BASINGSTOKE
HAMPSHIRE
RG21 3DH
- Ffôn:
- 01256354541
- E-bost:
- info@proteustheatre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window