ymddiriedolwyr BARTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 291776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH EILLS | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
Heather Yeadon | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Alice Smith | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Louise Elisabeth Bowes | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Harriet Victoria Jipps | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Daniel Halford | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|||||
Rebecca Saunders | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.