Ymddiriedolwyr BRISTOL U3A
Rhif yr elusen: 291783

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian McDowell Bickerton | Cadeirydd | 15 June 2021 |
|
|
||||
Brian Machin | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Heather Anne Watts | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Michael Knight | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Norma Sherratt | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Paul Graham Baker | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Richard James Johnson | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Martin Charles Bromberg | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
David Martin Wilson | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.