Ymddiriedolwyr NENE VALLEY ARCHAEOLOGICAL TRUST
Rhif yr elusen: 291811

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Rex Gibson | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Carole Jane Bancroft-Turner | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||
David Paul Ingham | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Andrew John Nash | Ymddiriedolwr | 30 May 2014 |
|
|
||||
FELICITY CLARE WILD MA FSA | Ymddiriedolwr | 07 November 2003 |
|
|
||||
DR JOHN PETER WILD PHD FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ALFRED HADMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.