Hanes ariannol ST JOHN THE THEOLOGIAN GREEK ORTHODOX CHURCH

Rhif yr elusen: 291884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.24k £42.46k £55.16k £50.65k £51.58k
Cyfanswm gwariant £69.89k £81.58k £74.01k £76.33k £69.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.90k £2.05k N/A N/A N/A