RADIO DGH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provision of radio service to Eastbourne hospitals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1171192 RADIO DGH EASTBOURNE
- 01 Gorffennaf 1985: Cofrestrwyd
- 18 Ebrill 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- RADIO D G H (Enw gwaith)
- EASTBOURNE HOSPITAL RADIO (Enw blaenorol)
- EASTBOURNE HOSPITAL RADIO RADIO D G H (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14k | £5.69k | £4.44k | £4.72k | £2.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96k | £3.03k | £3.11k | £4.66k | £2.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 25 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 12 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 29 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH JUNE 1985, AS AMENDED 12TH JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PATIENTS AT ALL HOSPITALS WITHIN THE EASTBOURNE HOSPITALS NHS TRUST.
Maes buddion
EASTBOURNE HOSPITAL NHS TRUST
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window