ymddiriedolwyr COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY - WESSEX REGION
Rhif yr elusen: 291902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Pitman | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||||
Beth Asbury | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|||||||
Christopher Sellen | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||||
Roland John Charles Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
Gillian Margaret Hawkswell | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||||
Rebecca Dawn Loader | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||||
Dr Katharine Alice Whitaker | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|||||||
Caroline Langhurst | Ymddiriedolwr | 02 November 2013 |
|
|
||||||
STEPHEN FISHER | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||||
DR PHILIP DE JERSEY MA DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVE ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW IVOR MANNING MA MIFA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DR PETER STANIER BA MSC PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Francis Richard Stamford Taylor | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Julian Charles Richards | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARJOLEINE INGEBORG BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.