ymddiriedolwyr HINDU COUNCIL (BRENT)
Rhif yr elusen: 291907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nirmala Patel | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||||
Rupal Pandya | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||||
Anjana Thaker | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||||
Nilima Chandrakant Raval | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||||
Ashwin Halai | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||
BHARAT PATEL | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||||
Upendra Solanki | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||||
PRAMOD PATEL | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||||
ASHWIN GALORIA | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||||
JAYANTI POPAT | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||||
MAHENDRA PATTNI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARVIND DHUTIA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUMANTRAI DESAI | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.