Hanes ariannol KINGDOM EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 291913
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.24m | £1.28m | £1.32m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.27m | £1.31m | £1.34m | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.14k | £114.29k | £161.40k | £143.28k | £148.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.21k | £23.97k | £13.10k | £33.59k | £177.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.68k | £9.17k | £3.82k | £6.99k | £11.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.19m | £1.25m | £1.27m | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.75k | £13.02k | £13.20k | £13.63k | £13.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.26m | £1.31m | £1.33m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.94k | £10.99k | £5.33k | £2.87k | £7.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.90k | £0 | £18.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.