ymddiriedolwyr KINGDOM EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 291913
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHRAF FARAHAT | Cadeirydd | 30 June 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Clive David Chalkley | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Abidemi Fetuga | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Malcolm Skipper | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Christine Ottaway | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
CHARLES HAMMOND | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.