Hanes ariannol WABIL

Rhif yr elusen: 291922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £3.18m £3.42m £3.66m £4.36m
Cyfanswm gwariant £2.43m £2.68m £2.86m £4.39m £4.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.41m £2.98m £3.35m £3.46m £4.08m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £165.75k £176.35k £62.35k £188.20k £281.06k
Incwm - Arall £0 £20.50k £0 £8.95k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.20m £2.48m £2.69m £4.22m £4.24m
Gwariant - Ar godi arian £2.14k £562 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.17k £8.97k £97.44k £143.64k £230.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £4.07m £4.00m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £233.19k £196.94k £168.50k £173.43k £195.27k