Hanes ariannol WEST MALDON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 291944
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.69k | £48.15k | £29.87k | £42.28k | £39.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.74k | £42.08k | £47.08k | £47.30k | £38.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.47k | £5.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.