Hanes ariannol ILMINSTER ENTERTAINMENTS SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 291977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.79k £45.55k £67.28k £92.24k £120.55k
Cyfanswm gwariant £132.96k £27.15k £42.62k £45.90k £63.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £12.00k £3.92k N/A N/A