Ymddiriedolwyr ILMINSTER ENTERTAINMENTS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 291977

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Ann Driver | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Jane Grice | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Rachel Louise Lawrence | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Rodney Michael Barge | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Krissie Isaac | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Lucy Claire Bunyan | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Vernon Paul Dunkley | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Curtis | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
MALCOLM JOHN YOUNG | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Giuseppina de Novellis | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Brian Robert Perkins | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.