ISLAMIC EDUCATION AND CULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing religious and educational facilities. Organising Seminars, also social and religious functions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hillingdon
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafiz Ishtiaq Chaudhry | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
ZIA UR REHMAN | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Dr SHEIKH MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
TAHIR YUSAF AWAN | Ymddiriedolwr | 13 May 2010 |
|
|
||||
OBAIDUR REHMAN SIDDIQUI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £513.82k | £509.06k | £577.02k | £442.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.47k | £287.50k | £372.97k | £491.22k | £418.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £44.96k | £2.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £352.59k | £402.66k | £412.11k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £35.47k | £60.14k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £889.93k | £97.60k | £44.96k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £168.01k | £63.63k | £25.98k | £104.77k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £364.37k | £280.10k | £361.36k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.10k | £7.41k | £11.61k | £3.42k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £487.80k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/10/1984
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE SOCIETY ARE: A) TO PROMOTE AND ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM; AND B) TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTIVES, BUT NOT OTHERWISE, THE SOCIETY SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS: (I) TO ARRANGE CLASSES FOR CHILDREN, YOUTH AND ADULTS FOR THE STUDY AND UNDERSTANDING OF THE HOLY QURAN AND THE SUNNAH IN ACCORDANCE WITH THE BELIEF IN CLAUSE 3 AND FOR THE TEACHING OF ARABIC AND OTHER RELATED LANGUAGES. (II) TO POPULARISE ISLAMIC THOUGHT THROUGH LECTURES AND MEETINGS AS WELL AS EDUCATIONAL, CULTURAL AND SOCIAL FUNCTIONS ONSISTENT WITH TENETS AND DOCTRINES OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE HOLY QURAN AND THE SUNNAH OF THE LAST AND FINAL PROPHET - PROPHET MOHAMMAD (PEACE BE UPON HIM). - 1 - (III) TO PROVIDE AND DEVELOP A CENTRE WITHIN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON FOR COMMUNITY COHESION AND EXCHANGE OF IDEAS, INFORMATION AND EXPERIENCE OF THE MUSLIM COMMUNITY. (IV) TO DEVELOP GOOD RELATIONS AND HARMONY WITH NON MUSLIMS AND TO CO-OPERATE WITH OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS. (V) TO ARRANGE VISITS TO THE INFIRM AND TO INMATES IN PRISONS AND DETENTION CENTRES. (VI) TO ESTABLISH A MUSLIM CENTRE IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON WHICH WILL SERVE AS A PLACE OF WORSHIP, LEARNING, RECREATION, SOCIAL GATHERING, YOUTH ACTIVITIES, WOMEN'S GROUP, HELP FOR THE ELDERLY, THE INFIRM, WELFARE AND PREACHING OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE FAITH AS DEFINED ABOVE IN CLAUSE 3. (VII) TO ASSIST IN ARRANGEMENTS FOR THE BURIAL OF DECEASED MUSLIMS AND TO HELP THE ELDERLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 PUMP LANE
HAYES
UB3 3NB
- Ffôn:
- 0208 561 7149
- E-bost:
- info@hayesmuslimcentre.org.uk
- Gwefan:
-
hayesmuslimcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window