THE SAGA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 291991
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Saga Charitable Trust acts as an umbrella for Saga's charitable activities. This includes funding sustainable projects in developing countries visited by Saga holiday makers and supporting Saga's national charity partner, currently The Silver Line; a free confidential helpline providing friendship and advice to older people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2019

Cyfanswm incwm: £191,279
Cyfanswm gwariant: £226,608

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolifia
  • Cambodia
  • Cenia
  • De Affrica
  • Ethiopia
  • Fiet-nam
  • India
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Madagasgar
  • Moroco
  • Namibia
  • Nepal
  • Periw
  • Tanzania
  • Uganda
  • Zambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mehefin 1985: Cofrestrwyd
  • 25 Chwefror 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE SAGE CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2015 31/01/2016 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019
Cyfanswm Incwm Gros £204.78k £449.84k £186.82k £210.21k £191.28k
Cyfanswm gwariant £231.68k £435.35k £290.40k £316.12k £226.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2018 03 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2018 03 Hydref 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2017 07 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2017 19 Mehefin 2017 Ar amser