Ymddiriedolwyr BUSHEY SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 292080

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Knights | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
James Hall | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Lana Wood | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Karen Dore | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Joanna Louise Buxton | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Peter Max Lewy | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Sue Stephens | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.