Hanes ariannol UNIVERSAL PENTECOSTAL CHURCH

Rhif yr elusen: 292082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.46m £1.49m £1.74m £1.67m £1.84m
Cyfanswm gwariant £1.01m £423.40k £788.94k £1.13m £1.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.45m £1.49m £1.74m £1.67m £1.84m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.97k £107 £366 £590 £4.50k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £10.86k £477.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £423.40k £788.94k £1.13m £1.49m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £18.50k £40.37k £37.24k £41.14k £72.41k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0