ymddiriedolwyr NORTHAMPTON FESTIVAL OF THE PERFORMING ARTS
Rhif yr elusen: 292172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Annaline Coombes | Cadeirydd | 23 February 2018 |
|
|
||||
CAROL VIVIEN EVANS | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
ROSALIND MARY GIBSON | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Alexander Peter Sullivan | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Kelly Maria Hartnett | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Arghavan H Atife | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Serena Knight | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Lillian Haig | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|||||
JENAYA MARIE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL STUART NAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.