ymddiriedolwyr DAVENANT FOUNDATION THE REYNOLDS SCHOOL PRIVATE FUND
Rhif yr elusen: 292223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glynne Anthony | Cadeirydd | 21 January 2014 |
|
|||||
Donna Nelson | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Jonathan David Heath Goldsworthy | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Nyree Lee-Johnston | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Andrea Charlotte Crombie | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Clare Cantle | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Ann-Marie Allen | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Caroline Hands | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Oluwagbemisola Fatoye | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Rebecca Tubb | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
David Prosser | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|||||
Rev Christopher Davies | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|||||
ADAM THORNE | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
HOWARD SMITH | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|||||
Sally Temple | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|||||
DEBORAH LAKE | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
MRS LUCY FOLKES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.