Ymddiriedolwyr THE ESSEX ASSOCIATION OF CHANGE RINGERS
Rhif yr elusen: 292250

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL STEPHEN DEREK TAYLOR | Cadeirydd | 06 May 2024 |
|
|
||||
IAN DAVID KERWIN | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|||||
Victoria Louise Chapman | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|||||
STEVEN JOHN ASHLEY | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Christina Dorothy Anne Brewster | Ymddiriedolwr | 06 May 2024 |
|
|
||||
Ian James Culham | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
David George Newton | Ymddiriedolwr | 06 January 2024 |
|
|
||||
Maxine Parry | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Mary Watts | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
DAVID MARTIN HENGELI | Ymddiriedolwr | 06 January 2018 |
|
|||||
Andrew patrick Brewster | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY BONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FREDERICK JOSEPH PATRICK BONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN FRANCIS CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN JAMES NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.