Ymddiriedolwyr DONKEY BREED SOCIETY
Rhif yr elusen: 292268

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY CLARKE | Cadeirydd | 02 April 2009 |
|
|
||||
Madeline Newson | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Pamela Moon | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Margaret Taylor | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Julie Boyce | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
William Tetlow | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Jocelyn Goodchild | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Anna Turner | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Allison Roberts | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Ruth Stronge | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Barrett | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|||||
Trudy Affleck | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
Robert Sims | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Kendall Young | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
CAROLE TRAVELL | Ymddiriedolwr | 12 November 2011 |
|
|
||||
NEIL JONATHAN GLOVER | Ymddiriedolwr | 30 October 2004 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.