Hanes ariannol HORSE AND BAMBOO THEATRE

Rhif yr elusen: 292326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £209.39k £232.27k £225.58k £362.93k £322.79k
Cyfanswm gwariant £224.84k £175.55k £222.29k £298.82k £325.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £7.20k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £39.26k £22.50k £26.95k £233.10k