Hanes ariannol THE OLIVER FISHER SPECIAL CARE BABY TRUST

Rhif yr elusen: 292375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.05k £159.42k £235.86k £103.40k £172.90k
Cyfanswm gwariant £53.66k £58.27k £54.46k £169.10k £108.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A