Dogfen lywodraethu SUSSEX AREA OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF FLOWER ARRANGEMENT SOCIETIES
Rhif yr elusen: 292377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/02/1985 AS AMENDED ON 12/11/2001 AS AMENDED ON 17/11/2008 AS AMENDED ON 25/11/2013 as amended on 11 Feb 2019 as amended on 11 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC AWARENESS AND EDUCATION IN THE ART OF FLOWER ARRANGING AND RELATED SUBJECTS IN THE SUSSEX AREA AND TO FURTHER ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE SUSSEX AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.