FAVERSHAM CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to show the love of God and promote the Christian Faith to people through serving the local community. We do this through a local community initiatives, such as Foodbank and Make Lunch and working with children. Where we can, we provide spiritual and material help to people who come across our path what ever their background. We serve the town of Faversham and surrounding villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 14 Awst 1985: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- FAVERSHAM COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL TAYLOR | Cadeirydd | 01 April 1998 |
|
|
||||
Alexandra Claire McVey | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Phillip Stiles | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
PAULINE MCVEY | Ymddiriedolwr | 10 January 2007 |
|
|
||||
BARRY JENNER | Ymddiriedolwr | 28 June 2003 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.04k | £58.63k | £56.90k | £70.41k | £73.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.67k | £45.33k | £50.34k | £66.42k | £80.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Awst 2024 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Awst 2024 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Mawrth 2022 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Mawrth 2022 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13 MAY 1985.
Gwrthrychau elusennol
THE WORSHIP OF GOD, THE INSTRUCTION AND EDIFICATION OF CHRISTIANS, THE CARE AND CHRISTIAN INSTRUCTION OF YOUNG PEOPLE AND CHILDREN AND THE EVANGELIZATION OF YOUNG PEOPLE AND CHILDREN AND THE EVANGELIZATION OF NON-CHRISTIANS, THE RELIEF OF SICKNESS AND POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH GENERALLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Room 111
Alexander Centre
15-17 Preston Street
Faversham
Kent
ME13 8NZ
- Ffôn:
- 07471197617
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window