TIBET FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities of Tibet Foundation are: - To promote culture, religion and way of life of Tibetan origin. - To relieves poverty among Tibetan people. - To raise the standards of education and health care in Tibetan communities. - To preserve and support the continuity of Tibetan Buddhist culture and to create a greater awareness of His Holiness the Dalai Lama's message of peace.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
- Nepal
- Tsieina
Llywodraethu
- 22 Awst 1985: Cofrestrwyd
- 01 Ebrill 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.26k | £250.64k | £751.38k | £123.86k | £166.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.17k | £247.91k | £267.17k | £358.15k | £224.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £730.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £20.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £31 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £187 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £591.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £262.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £16.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £129.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 23 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 23 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19 JULY 1985, AS AMENDED BY SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 15 SEPTEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE CULTURE, RELIGION AND WAY OF LIFE OF TIBETAN PEOPLE AND TO PRESERVE AND PROMOTE ALL ASPECTS THEREOF; (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PEOPLE OF TIBETAN ORIGIN; (3) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONG THE TIBETAN COMMUNITY; (4) TO ADVANCE TIBETAN BUDDHISM; AND (D) TO EDUCATE THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE TIBETAN MEDICAL TRADITION.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window