Hanes ariannol BLACK SWAN ARTS LTD

Rhif yr elusen: 292463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £94.04k £114.16k £128.37k £155.36k £177.00k
Cyfanswm gwariant £128.46k £80.57k £141.50k £184.60k £197.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.46k £41.07k £3.00k N/A