BLACK SWAN ARTS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Exhibitions and promotion of the Arts Educational Workshops, talks and outreach work Preservation of the property, formerly the Black Swan Inn
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 24 Medi 1985: Cofrestrwyd
- BLACK SWAN ARTS (Enw gwaith)
- BLACK SWAN ARTS LTD (Enw blaenorol)
- BLACK SWAN ARTS LTD (Enw blaenorol)
- THE BLACK SWAN GUILD LIMITED (Enw blaenorol)
- THE BLACK SWAN GUILD LIMITED (Enw blaenorol)
- THE BLACK SWAN GUILD LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Little | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Roger Arthur Frank Whitewick | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Ian Edward Fooks | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Alexander Paul Webb | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.04k | £114.16k | £128.37k | £155.36k | £177.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.46k | £80.57k | £141.50k | £184.60k | £197.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.46k | £41.07k | £3.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4TH SEPTEMBER 1985, AS AMENDED 25 SEPTEMBER 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 DEC 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE WHICH WILL ENCOURAGE THE EXERCISE AND MAINTAIN THE STANDARD OF CRAFTS AND IMPROVE CRAFTSMANSHIP AND FOSTER AND INCREASE THE INTEREST OF THE PUBLIC THEREIN; (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING THE ARTS AND CRAFTS AND TO FOSTER A GREATER CULTURAL AWARENESS; (C) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE TOWN OF FROME AND ITS NEIGHBOURHOOD; (D) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE NEIGHBOURHOOD THE BUILDING KNOWN AS THE BLACK SWAN INN.
Maes buddion
FROME,AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Black Swan Arts
Bridge Street
FROME
BA11 1BB
- Ffôn:
- 01373473980
- E-bost:
- office@blackswanarts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window