ymddiriedolwyr COTTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 292467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN WILLIAM WINDER | Cadeirydd | 04 May 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Haines | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Susan Jacqueline Cox | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Sharon Lear | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Jan Woods | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Bernard Cox | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
David Rayner | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.