THE ALCHEMY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support causes in the fields of disability, social welfare, prisons and young carers, with a focus on making a lasting difference to young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Medi 1985: Cofrestrwyd
- THE STARLIGHT FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR RICHARD STILGOE OBE DL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Caroline Marion Stewart Pedley | Ymddiriedolwr | 26 January 2019 |
|
|
||||
RUFUS STILGOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Holly Stilgoe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTOUN EDOUARD ELIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JEMIMA STILGOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Dr Jack Stilgoe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPH STILGOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEXANDER ARMITAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW MURISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.38k | £47.69k | £50.65k | £1.22m | £300.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.24k | £623.85k | £269.67k | £191.02k | £341.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.21m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £6.93k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £191.02k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.39k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £189.63k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14TH AUGUST 1985 AND SUPPLEMENTAL DEEDS OF 2ND JUNE 1987 AND 17 JUNE 1996 as amended on 04 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OF PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR UNFETTERED DISCRETION THINK FIT AND IN PARTICULAR IN FAVOUR OF (A) ANY CHARITIES INVOLVED IN PROMOTING THE MATERIAL MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF:- (I) PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR DISABILITY AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BABIES AND CHILDREN SO SUFFERING; (II) PERSONS SUFFERING FROM THE EFFECT OF FAMINE. (B) ANY CHARITY INVOLVED IN PROMOTING THE MATERIAL MENTAL AND SPIRITUAL CARE AND WELFARE OF THE ELDERLY AND DYING. (C) ANY CHARITY INVOLVED IN MEDICAL RESEARCH. (D) ANY CHARITY BENEFITING CHILDREN. (E) THE ORPHEUS TRUST.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trevereux Manor
Trevereux Hill
Limpsfield Chart
OXTED
RH8 0TL
- Ffôn:
- 01883 0000000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window