Hanes ariannol HILLINGDON COMMUNITY TRANSPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 292513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £385.91k | £396.89k | £245.14k | £376.20k | £431.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.20k | £409.60k | £283.13k | £341.64k | £418.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £144.34k | £150.36k | £120.87k | £198.74k | £221.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.00k | £32.00k | £32.00k | £50.30k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.