ROYAL AIR FORCE HALTON APPRENTICES ASSOCIATION (OLD HALTONIANS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide moral and welfare support to all personnel who served as RAF Aircraft Apprentices. To provide support in the form of donations to Service Charities and charitable organisation local to RAF Halton. To provide a continuing means of contact between ex RAF Aircraft Apprentices.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1985: Cofrestrwyd
- RAF HAAA (Enw gwaith)
- THE ROYAL AIR FORCE HALTON AIRCRAFT APPRENTICES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg Cdr RAF Ret'd Francis Denton-Powell MBE | Cadeirydd | 23 April 2020 |
|
|
||||
Gp Capt RAF Ret'd Geoffrey Owen Burton | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Malcolm Henry Fielder Watts | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Wg Cdr RAF Ret'd Barry Robert Neal | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Leslie Shardlow | Ymddiriedolwr | 29 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.66k | £47.45k | £55.22k | £67.51k | £85.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.41k | £27.40k | £49.28k | £72.46k | £65.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/08/1985 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/08/2002 AS AMENDED ON 25/07/2010 as amended on 19 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PAST APPRENTICE MEMBERS OF RAF HALTON AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, DISABILITY, SICKNESS, INFIRMITY OR OTHERWISE. (2) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ROYAL AIR FORCE AND THE ROYAL NAVY BY MAINTAINING CONTACT BETWEEN PAST MEMBERS OF THE FORMER APPRENTICES SCHOOL, RAF HALTON AND SERVING MEMBERS OF RAF HALTON AND NO. 1 SCHOOL OF TECHNICAL TRAINING, WHERESOEVER THAT MAY BE LOCATED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Pipit Gardens
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP19 0GF
- Ffôn:
- 01296696896
- E-bost:
- secretary@rafhaa.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window