THE ASSOCIATION FOR HOLISTIC MEDICINE LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Medi 1985: Cofrestrwyd
- 20 Mawrth 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CENTRE FOR STRESS MANAGEMENT EASTERHOUSE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 27 Awst 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 16TH AUGUST 1985
Gwrthrychau elusennol
(1) TO UNDERTAKE AND ENCOURAGE EDUCATION, RESEARCH AND OTHER ACTIVITIES WHICH WILL FURTHER THE INTEGRATION OF ALLOPATHIC MEDICINE AND HOLISTIC METHODS OF HEALTH CARE, AND TO ESTABLISH A UNIFIED MEDICAL SCIENCE WHICH CONSIDERS THE NEEDS OF THE WHOLE PERSON (2) TO ESTABLISH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC A COLLEGE FOR EDUCATION AND RESEARCH IN THE VARIOUS ASPECTS OF HOLISTIC MEDICINE AND SUCH SPECIFIC METHODS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASE AS SHALL BE DETERMINED BY THE COUNCIL OF MANAGEMENT. (3) TO ESTABLISH AND CARRY ON HOSPITALS, NURSING HOMES, CLINICS, THERAPY GROUPS, COUNSELLING, SERVICES, ANTE-NATAL AND POST-NATAL MATERNITY AND CHILD WELFARE INSTITUTIONS AND SUCH OTHER INSTITUTIONS AND ACTIVITIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASE AND SICKNESS BOTH MENTAL AND PHYSICAL AS SHALL BE DETERMINED BY THE COUNCIL OF MANAGEMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window