Hanes ariannol ELDERLY ACCOMMODATION COUNSEL

Rhif yr elusen: 292552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £336.01k £212.49k £230.02k £255.65k £208.02k
Cyfanswm gwariant £446.06k £283.01k £221.61k £197.95k £136.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £13.93k £9.30k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A