SIDMOUTH HOSPISCARE

Rhif yr elusen: 292609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sidmouth Hospiscare provides a 24 hour on call service by professional nurses for terminally ill patients as well as support for carers/relatives of the terminally ill in the Sidmouth catchment area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Medi 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Alan Hancock Cook Cadeirydd 16 October 2018
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jane Elisabeth Coop Ymddiriedolwr 13 November 2023
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Patricia Webber Ymddiriedolwr 20 February 2023
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Wilson Gillanders Ymddiriedolwr 16 August 2022
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
SID VALLEY HELP
Derbyniwyd: Ar amser
Rachael Mackinnon Ymddiriedolwr 24 May 2022
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Hilary Anne Elizabeth Nelson Ymddiriedolwr 21 August 2021
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Barlow Ymddiriedolwr 16 July 2019
SIDMOUTH ARBORETUM TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SIDMOUTH SCHOOL OF ART
Derbyniwyd: Ar amser
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Suzanne Walden Ymddiriedolwr 16 October 2018
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP CRANCH Ymddiriedolwr 07 May 2013
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID HAROLD LEE Ymddiriedolwr
Sidmouth Hospice at Home
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.88k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £492 £510 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 14 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 22 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 26 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 19 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 27 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church Street
Sidford
Sidmouth
Devon
EX10 9RL
Ffôn:
01395578707