ymddiriedolwyr WILTSHIRE GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 292628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilla Ritchie | Cadeirydd | 14 November 2023 |
|
|
||||
Jeremy Julian Harbord | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Philippa Rachel Jackson | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Victoria Jane Nye | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Juliette Mary Edith Goodwin | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
PATRICIA ROWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN NICHOLAS D'ARCY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.