THE WORSHIPFUL COMPANY OF FRAMEWORK KNITTERS EDUCATION CHARITY

Rhif yr elusen: 292630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promote Education in all aspects of the knitting industry

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £74,076
Cyfanswm gwariant: £70,249

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 700469 THE DON GWILLIM CHARITABLE TRUST
  • 08 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 528277 THE KNITTING INDUSTRIES TRAINING AND RESEARCH FUND
  • 17 Medi 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Edward Strange Ymddiriedolwr 09 September 2023
Dim ar gofnod
Paul Seymour Bonnett Ymddiriedolwr 21 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Fuller Ymddiriedolwr 23 April 2021
Dim ar gofnod
Susan Jagelman BSc Hons Ymddiriedolwr 23 April 2021
Dim ar gofnod
Simon Burrows Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Martin Traynor Ymddiriedolwr 07 September 2019
Dim ar gofnod
Jane Martin DL Ymddiriedolwr 18 January 2019
Dim ar gofnod
PETER WHITE Ymddiriedolwr 10 February 2017
Dim ar gofnod
ELIZABETH FOX Ymddiriedolwr 10 February 2017
THE TEXTILE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
CAPITB TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JULIAN GARTH ELLIS Ymddiriedolwr 20 January 2017
ROLLESTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP TRANTER Ymddiriedolwr 16 January 2015
Dim ar gofnod
Jonathan James Pears Ymddiriedolwr 02 January 2013
THE J REGINALD CORAH FOUNDATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Elizabeth Green Ymddiriedolwr 02 January 2013
THE BUTLER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE OSBORNE SWITHLAND CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
D BYFORD 'D' CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
ANTHONY HENRY JARVIS Ymddiriedolwr 02 January 2013
THE CONSANGUINITARIUM
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTER CHARITY ORGANISATION SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTER INDIGENT OLD AGE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MANSION TRUST (UK )
Derbyniwyd: Ar amser
R. DAPHNE PLUNKET CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID PETER CORAH Ymddiriedolwr
THE J REGINALD CORAH FOUNDATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEICESTERSHIRE TRUST FOR THE PROVISION OF HOLIDAY BUNGALOWS FOR DISABLED PERSONS
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW RUSSELL ELLIS Ymddiriedolwr
THE GEORGE ERNEST ELLIS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM SMITH Ymddiriedolwr
AGE UK LEICESTER SHIRE AND RUTLAND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
AGE UK LEICESTERSHIRE & RUTLAND(MEASHAM)
Derbyniwyd: Ar amser
LINDA Bentata JP BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SHEILA TURNER BENG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GEORGE FRED CRAIG TURNEr Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN WOOLFE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £79.13k £57.02k £71.52k £59.06k £74.08k
Cyfanswm gwariant £71.59k £12.60k £81.67k £70.13k £70.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 04 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 04 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
White House Farm
Mill Lane
Scamblesby
LOUTH
Lincolnshire
LN11 9XP
Ffôn:
020 7871 7966