THE DANA CHARITABLE SETTLEMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY HAS BEEN INACTIVE FOR A NUMBER OF YEARS..WE AIM TO WIND DOWN THE TRUST IN 2013 BY MAKING SIGNIFICANT DONATIONS IN THE FIELDS OF MEDICAL,EDUCATIONAL,RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS. THE ORIGINS OF THE CHARITY WERE IN WOLVERHAMPTON AND PRIORITY WILL BE GIVEN.TO (W) MIDLANDS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 July 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Northampton
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 19 Medi 1985: Cofrestrwyd
- 12 Mehefin 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/07/2009 | 29/07/2010 | 29/07/2011 | 29/07/2012 | 29/07/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35k | £1.19k | £1.00k | £250 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Gorffennaf 2013 | 25 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Gorffennaf 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Gorffennaf 2012 | 15 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Gorffennaf 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Gorffennaf 2011 | 19 Mehefin 2012 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Gorffennaf 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF DECLARATION OF TRUST DATED 29 JULY 1960 AS VARIED BY SCHEME DATED 31 MARCH 1987 AND AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 3 AUGUST 1987 AND AS VARIED BY A DEED OF VARIATION DATED 22 DECEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
SUCH OF THE FOLLOWING PURPOSES WHICH ARE LEGALLY CHARITABLE: 1. THE RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS BY DIRECT PAYMENTS TO INDIVIDUALS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES OR BY CONTRIBUTIONS TO AN APPROVED CHARITABLE ORGANISATION OR FUND ALREADY EXISTING FOR THIS PURPOSE OR EXISTING AT THE TIME OF SUCH INTENDED APPLICATION, AND 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY CONTRIBUTION TO SUCH EDUCATIONAL ORGANISATIONS OR FUNDS AS ARE ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window