ymddiriedolwyr THORPE HOUSE SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 292683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Deryck Jason Bristow | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Richard James Tufft | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Rennie Raja | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Michael Wakefield | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
RUTH HELEN WEBBER | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
RICHARD COWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.