Hanes ariannol NOAH'S ARK CLUB

Rhif yr elusen: 292757
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £48.67k £80.25k £64.94k £55.34k £20.14k
Cyfanswm gwariant £59.60k £66.74k £76.20k £72.17k £57.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £27.21k £0 N/A £19.74k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A